Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.12.2018 № 2742-р "О внесении изменений в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. № 2742-р
МОСКВА
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2954-р, от 15.05.2019 № 945-р, от 24.07.2019 № 1647-р, от 09.10.2019 № 2343-р, от 02.03.2020 № 495-р, от 22.05.2020 № 1363-р, от 29.12.2020 № 3636-р, от 17.05.2021 № 1278-р, от 17.06.2021 № 1630-р, от 18.01.2022 № 17-р, от 16.06.2022 № 1584-р)
1. Утвердить прилагаемый состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 марта 2015 г. № 431-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 13, ст. 1958);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 1503-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 32, ст. 4803);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 2199-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 45, ст. 6292);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 712-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 17, ст. 2458);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2017 г. № 332-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 10, ст. 1515);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 17, ст. 2603);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 1515-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 30, ст. 4705);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. № 2778-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 51, ст. 7887);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. № 203-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 8, ст. 1250).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 11 декабря 2018 г. № 2742-р
СОСТАВ
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2954-р, от 15.05.2019 № 945-р, от 24.07.2019 № 1647-р, от 09.10.2019 № 2343-р, от 02.03.2020 № 495-р, от 22.05.2020 № 1363-р, от 29.12.2020 № 3636-р, от 17.05.2021 № 1278-р, от 17.06.2021 № 1630-р, от 18.01.2022 № 17-р, от 16.06.2022 № 1584-р)
Трутнев Ю.П. | - | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (председатель Государственной комиссии) |
Козлов А.А. | - | Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации (заместитель председателя Государственной комиссии) (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 945-р, от 24.07.2019 № 1647-р, от 29.12.2020 № 3636-р) |
Левитин И.Е. | - | помощник Президента Российской Федерации (заместитель председателя Государственной комиссии, по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2954-р) |
Панов В.А. | - | специальный представитель Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" по вопросам развития Арктики (заместитель председателя Государственной комиссии) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 1363-р) |
Чекунков А.О. | - | Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (заместитель председателя Государственной комиссии) (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 1363-р, от 29.12.2020 № 3636-р) |
Абисалов С.Р. | - | директор департамента Минвостокразвития России (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
Акимов А.К. | - | заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.07.2019 № 1647-р) |
Алексашин А.А. | - | советник генерального директора акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
Алпатов С.С. | - | временно исполняющий должность руководителя службы ФСБ России (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 17.05.2021 № 1278-р, от 16.06.2022 № 1584-р) |
Аноприенко С.М. | - | заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
Артюхов Д.А. | - | Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа |
Беглов А.Д. | - | Губернатор Санкт-Петербурга (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 24.07.2019 № 1647-р, от 09.10.2019 № 2343-р) |
Бездудный Ю.В. | - | губернатор Ненецкого автономного округа (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 1363-р, от 29.12.2020 № 3636-р) |
Беспрозванных А.С. | - | заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации |
Бондур В.Г. | - | вице-президент Российской академии наук |
Вахруков Д.С. | - | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 № 1584-р) |
Вахруков С.А. | - | заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию) |
Гогин Д.Ю. | - | руководитель Федерального агентства по государственным резервам (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2954-р) |
Гордеев Ю.С. | - | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 1363-р) |
Гордин М.В. | - | исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)" (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
Горнин Л.В. | - | первый заместитель Министра финансов Российской Федерации |
Гусейнов Г.Г. | - | первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
Гуцан А.В. | - | полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.07.2019 № 1647-р) |
Довлатов А.С. | - | заместитель председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.05.2021 № 1278-р) |
Запрягаев Н.О. | - | исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 № 1584-р) |
Иванов Т.В. | - | заместитель Министра обороны Российской Федерации |
Копин Р.В. | - | Губернатор Чукотского автономного округа |
Кудрявцев Н.Н. | - | президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
Лукьяненко В.В. | - | заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.05.2021 № 1278-р) |
Минкин А.А. | - | исполнительный директор Межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
Назаров В.П. | - | советник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию) |
Николаев А.С. | - | Глава Республики Саха (Якутия) |
Парфенчиков А.О. | - | Глава Республики Карелия (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.03.2020 № 495-р) |
Пивненко В.Н. | - | заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики (по согласованию) (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 17.05.2021 № 1278-р, от 18.01.2022 № 17-р) |
Подвязников М.Л. | - | заместитель генерального директора акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей" - директор акционерного общества "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз - Антей" - Обуховский завод" (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 № 1584-р) |
Половинка В.В. | - | начальник Управления развития приоритетных территорий Правительства Российской Федерации |
Пошивай А.И. | - | заместитель Министра транспорта Российской Федерации (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.05.2021 № 1278-р) |
Рахманов А.Л. | - | генеральный директор акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
Рукша В.В. | - | заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
Серышев А.А. | - | полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
Слипенчук М.В. | - | заведующий кафедрой рационального природопользования географического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" |
Сорокин П.Ю. | - | первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 24.07.2019 № 1647-р, от 16.06.2022 № 1584-р) |
Титов В.Г. | - | первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации |
Уйба В.В. | - | Глава Республики Коми (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 1363-р, от 29.12.2020 № 3636-р) |
Усс А.В. | - | Губернатор Красноярского края |
Харитонов Н.М. | - | председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
Цыбульский А.В. | - | Губернатор Архангельской области (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 1363-р, от 29.12.2020 № 3636-р) |
Чернов А.В. | - | заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. (ответственный секретарь) |
Чибис А.В. | - | Губернатор Мурманской области (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 24.07.2019 № 1647-р, от 09.10.2019 № 2343-р) |
Чилингаров А.Н. | - | член Комитета Государственной Думы по международным делам, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
Чуприян А.П | - | первый заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 2343-р) |
Шестаков И.В. | - | руководитель Федерального агентства по рыболовству (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.05.2021 № 1278-р) |
Шишкин А.Н. | - | вице-президент по информатизации, инновациям и локализации публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 № 1584-р) |
Шумаков И.А. | - | руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.03.2020 № 495-р) |
Южилин В.А. | - | председатель совета директоров Ассоциации морских торговых портов (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 3636-р) |
Якушев В.В. | - | полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 3636-р) |
Яровая И.А. | - | заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию) (В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.01.2022 № 17-р) |
____________